Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Ejerskaber | Kapital | ||||
Vedtægter | Legale ejere | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Hvidhvask | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-04-01 tilføjes Direktion: Klaus Thorsten Wollesen Lund (direktør) (offentliggjort 2024-04-10)
Den 2024-04-01 fjernes Direktion: Frederik Nordgaard Hansen (direktør) (offentliggjort 2024-04-10)
Den 2021-12-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Holdingselskabet af 4. februar P/S. (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2023-11-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Komplementarselskabet af 20. december ApS. (offentliggjort 2023-11-06)
Den 2023-03-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-25 tilføjes Kapital (Kapital): 26.275.000,00 (offentliggjort 2022-07-25)
Den 2022-07-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-07-25)
Den 2022-07-25 tilføjes Vedtægter: 2022-07-25 (offentliggjort 2022-07-25)
Den 2022-07-07 tilføjes Legale ejere: INVESTERINGSSELSKABET ARTHA OPTIMUM A/S (offentliggjort 2022-07-11)
Den 2022-07-06 fjernes Legale ejere: INVESTERINGSSELSKABET ARTHA OPTIMUM A/S (offentliggjort 2022-07-11)
Den 2022-06-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-07-25)
Den 2022-05-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 58, 3., 2900 Hellerup (offentliggjort 2022-02-21)
Den 2022-02-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Søllerødvej 64, 2840 Holte (offentliggjort 2022-02-21)
Den 2021-12-20 tilføjes Kapital (Kapital): 262.750.000,00 (offentliggjort 2022-07-25)
Den 2021-12-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-06-17)
Den 2021-12-07 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-12-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-12-20 tilføjes Legale ejere: INVESTERINGSSELSKABET ARTHA OPTIMUM A/S, INVESTERINGSSELSKABET ARTHA MAX A/S, TMJPF Holding ApS, INVESTERINGSSELSKABET ARTHA SAFE A/S (offentliggjort 2022-07-11)
Den 2021-12-20 fjernes Legale ejere: ARTHA HOLDING A/S (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-12-07 tilføjes Legale ejere: ARTHA HOLDING A/S (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-12-20 tilføjes Vedtægter: 2021-12-20 (offentliggjort 2022-07-25)
Den 2021-12-07 tilføjes Vedtægter: 2021-12-07 (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-12-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søllerødvej 64, 2840 Holte (offentliggjort 2022-02-21)
Den 2021-12-07 tilføjes Bestyrelse: Jan Severin Sølbæk (formand) (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2021-12-07 tilføjes Direktion: Frederik Nordgaard Hansen (direktør) (offentliggjort 2024-04-10)
Den 2021-12-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering og udvikling af fast ejendom samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2021-12-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2021-12-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-12-07 (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2021-12-07 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2021-12-07 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2021-12-07 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2021-12-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2021-12-07 tilføjes Kontaktoplysninger: administration@arthaholding.dk (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2021-12-07 tilføjes Navne: Artha Property Invest P/S (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2021-12-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2021-12-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2021-12-07 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2021-12-07 tilføjes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2021-12-07 tilføjes Stiftere: ARTHA HOLDING A/S (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2021-12-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer eller af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør. (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2021-12-07 tilføjes Virksomhedsform: 70 (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2021-12-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-12-07)