Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Klaus Thorsten Wollesen Lund | 31.01.2024 | 30.07.2024 | direktør |
Adam Sebastian Karstenskov Højmark Rasmussen | 28.02.2023 | 31.01.2024 | direktør |
Frederik Svalgaard | 07.12.2021 | 28.02.2023 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Klaus Thorsten Wollesen Lund | 07.12.2021 | 30.07.2024 | bestyrelsesmedlem |
Stine Nagstrup Kjær | 07.12.2021 | 30.07.2024 | bestyrelsesmedlem |
Jan Severin Sølbæk | 07.12.2021 | 30.07.2024 | formand |