Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-26 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Snoghøj Alle 8, 2770 Kastrup (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2021-12-01 tilføjes Direktion: Martin Herup Rosenkilde (adm. dir.) (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2021-12-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holding- og investeringsselskab og i øvrigt at drive virksomhed indenfor undervisning, salg/ udlejning og rådgivning samt hermed ligestillet virksomhed. (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2021-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2021-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-12-01 (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2021-12-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2021-12-01 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2021-12-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2021-12-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2021-12-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2021-12-01 tilføjes Kontaktoplysninger: mrozenkilde@gmail.com (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2021-12-01 tilføjes Legale ejere: Martin Herup Rosenkilde (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2021-12-01 tilføjes Navne: Rosenkilde Holding & Invest ApS (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2021-12-01 tilføjes Reelle ejere: Martin Herup Rosenkilde (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2021-12-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2021-12-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2021-12-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2021-12-01 tilføjes Stiftere: Martin Herup Rosenkilde (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2021-12-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2021-12-01 tilføjes Vedtægter: 2021-12-01 (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2021-12-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2021-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-12-07)