Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Hvidhvask | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2023-07-19 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-07-19)
Den 2023-07-19 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-07-19)
Den 2023-07-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-07-19)
Den 2023-07-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Annexstræde 6, 2500 Valby (offentliggjort 2023-07-19)
Den 2023-07-19 fjernes Bestyrelse: Søren Jørgensen (formand) (offentliggjort 2023-07-19)
Den 2023-07-19 fjernes Direktion: Jørgen Beuchert (adm. dir.) (offentliggjort 2023-07-19)
Den 2023-07-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2023-07-19)
Den 2023-07-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2021-12-05 (offentliggjort 2023-07-19)
Den 2023-07-19 fjernes Hovedbranche: Andre hjælpetjenester i forbindelse med finansiel formidling (offentliggjort 2023-07-19)
Den 2023-07-19 fjernes Kontaktoplysninger: jb@nciadvisory.com (offentliggjort 2023-07-19)
Den 2023-07-19 fjernes Legale ejere: NCI Advisory A/S (offentliggjort 2023-07-19)
Den 2023-07-19 fjernes Navne: NCI Advisory I A/S (offentliggjort 2023-07-19)
Den 2023-07-19 fjernes Reelle ejere: Jørgen Beuchert (offentliggjort 2023-07-19)
Den 2023-07-19 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-07-19)
Den 2023-07-19 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-07-19)
Den 2023-07-19 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-07-19)
Den 2023-07-19 fjernes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-07-19)
Den 2023-07-19 fjernes Stiftere: NCI Advisory A/S (offentliggjort 2023-07-19)
Den 2023-07-19 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2023-07-19)
Den 2023-03-31 tilføjes Legale ejere: NCI Advisory A/S (offentliggjort 2023-07-19)
Den 2023-03-31 fjernes Legale ejere: RMOLL II ApS (offentliggjort 2023-04-28)
Den 2023-03-30 fjernes Legale ejere: NCI Advisory A/S (offentliggjort 2023-04-28)
Den 2023-03-31 tilføjes Reelle ejere: Jørgen Beuchert (offentliggjort 2023-07-19)
Den 2023-03-31 fjernes Reelle ejere: Ralitsa Lubenova Møller (offentliggjort 2023-04-28)
Den 2023-03-30 fjernes Reelle ejere: Jørgen Beuchert (offentliggjort 2023-04-28)
Den 2022-01-01 tilføjes Legale ejere: RMOLL II ApS (offentliggjort 2023-04-28)
Den 2022-01-01 tilføjes Reelle ejere: Jørgen Beuchert, Ralitsa Lubenova Møller (offentliggjort 2023-04-28)
Den 2021-12-31 fjernes Reelle ejere: Jørgen Beuchert (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2021-12-05 tilføjes Reelle ejere: Jørgen Beuchert (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2021-12-07 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-07-19)
Den 2021-12-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Annexstræde 6, 2500 Valby (offentliggjort 2023-07-19)
Den 2021-12-05 tilføjes Bestyrelse: Søren Jørgensen (formand) (offentliggjort 2023-07-19)
Den 2021-12-05 tilføjes Direktion: Jørgen Beuchert (adm. dir.) (offentliggjort 2023-07-19)
Den 2021-12-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at yde rådgivning om finansielle forhold og investeringer samt virksomhed, der efter bestyrelsens skøn er beslægtet hermed (offentliggjort 2023-07-19)
Den 2021-12-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2023-07-19)
Den 2021-12-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-12-05 (offentliggjort 2023-07-19)
Den 2021-12-05 tilføjes Hovedbranche: Andre hjælpetjenester i forbindelse med finansiel formidling (offentliggjort 2023-07-19)
Den 2021-12-05 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2023-07-19)
Den 2021-12-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-07-19)
Den 2021-12-05 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-07-19)
Den 2021-12-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-07-19)
Den 2021-12-05 tilføjes Kontaktoplysninger: jb@nciadvisory.com (offentliggjort 2023-07-19)
Den 2021-12-05 tilføjes Legale ejere: NCI Advisory A/S (offentliggjort 2023-04-28)
Den 2021-12-05 tilføjes Navne: NCI Advisory I A/S (offentliggjort 2023-07-19)
Den 2021-12-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-07-19)
Den 2021-12-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-07-19)
Den 2021-12-05 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-07-19)
Den 2021-12-05 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-07-19)
Den 2021-12-05 tilføjes Stiftere: NCI Advisory A/S (offentliggjort 2023-07-19)
Den 2021-12-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, eller af bestyrelsesformanden sammen med et bestyrelsesmedlem, eller af bestyrelsesformanden sammen med en direktør, eller af to bestyrelsesmedlemmer sammen. (offentliggjort 2023-07-19)
Den 2021-12-05 tilføjes Vedtægter: 2021-12-05 (offentliggjort 2023-07-19)
Den 2021-12-05 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2023-07-19)
Den 2021-12-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-07-19)