Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | xbrl | Kapital | ||||
Vedtægter | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Hvidhvask | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Haraldslundvej 13, 8382 Hinnerup (offentliggjort 2024-07-24)
Den 2024-07-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Normansvej 1, 8920 Randers NV (offentliggjort 2024-07-24)
Den 2021-12-11 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Vejlang Management Consulting A/S. (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2023-12-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-08-25 tilføjes Kapital (Kapital): 41.000,00 (offentliggjort 2023-08-31)
Den 2023-08-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2023-08-31)
Den 2023-08-25 tilføjes Vedtægter: 2023-08-25 (offentliggjort 2023-08-31)
Den 2023-01-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Normansvej 1, 8920 Randers NV (offentliggjort 2024-07-24)
Den 2023-01-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Normansvej 1, 8920 Randers NV (offentliggjort 2023-01-24)
Den 2023-01-24 tilføjes Kontaktoplysninger: klavs@vejlang.dk (offentliggjort 2023-01-24)
Den 2022-11-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-14 tilføjes Legale ejere: Katrine Vejlang (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2021-12-14 fjernes Legale ejere: Klavs Lange Vejlang, Birgitte Foged Vejlang (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2021-12-05 tilføjes Legale ejere: Klavs Lange Vejlang, Birgitte Foged Vejlang, BV 2021 ApS, KV INDUSTRIES ApS (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2021-12-14 tilføjes Reelle ejere: Katrine Vejlang (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2021-12-14 fjernes Reelle ejere: Birgitte Foged Vejlang (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2021-12-05 tilføjes Reelle ejere: Birgitte Foged Vejlang, Klavs Lange Vejlang (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2021-12-06 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2021-12-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Normansvej 1, 8920 Randers NV (offentliggjort 2023-01-24)
Den 2021-12-05 tilføjes Direktion: Klavs Lange Vejlang (direktør) (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2021-12-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber. (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2021-12-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-06-30 (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2021-12-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-12-05 (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2021-12-05 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2021-12-05 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-08-31)
Den 2021-12-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2023-08-31)
Den 2021-12-05 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2021-12-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2021-12-05 tilføjes Navne: KV 2021 ApS (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2021-12-05 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2021-12-05 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2021-12-05 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2021-12-05 tilføjes Stiftere: Klavs Lange Vejlang, KV INDUSTRIES ApS, Birgitte Foged Vejlang, BV 2021 ApS (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2021-12-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2021-12-05 tilføjes Vedtægter: 2021-12-05 (offentliggjort 2023-08-31)
Den 2021-12-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2021-12-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-12-06)