Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Caroline Lundgaard Jensen | 26.04.2022 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Martin Stephan Welna | 03.12.2021 | 26.04.2022 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Martin Stephan Welna | 26.04.2022 | formand |
Morten Dalsgaard Nielsen | 05.01.2022 | bestyrelsesmedlem |
Caroline Lundgaard Jensen | 03.12.2021 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Joel Allen Russ | 26.04.2022 | 02.01.2023 | bestyrelsesmedlem |
Anders Johan Seger | 03.12.2021 | 26.04.2022 | formand |
Martin Stephan Welna | 03.12.2021 | 25.04.2022 | bestyrelsesmedlem |