Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Reelle ejere | xbrl | Bestyrelse | ||||
Direktion | Beliggenhedsadresse | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Hvidhvask | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2021-12-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: TH V Entreprise ApS. (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-12-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: TH V 2 ApS. (offentliggjort 2021-12-15)
Den 2021-12-15 sletter virksomheden Ejerskaber: TH V 1 ApS. (offentliggjort 2023-09-08)
Den 2024-05-04 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: THE Bolig Nord ApS. (offentliggjort 2024-05-07)
Den 2024-05-04 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: THE Bolig Syd ApS. (offentliggjort 2024-05-07)
Den 2024-05-04 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: THE Erhverv ApS. (offentliggjort 2024-05-07)
Den 2024-05-04 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: THE Parkeringskælder ApS. (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2024-05-04 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: THE Serviced ApS. (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2024-06-18 tilføjes Reelle ejere: Hans-Bo Hyldig (offentliggjort 2024-08-22)
Den 2024-06-17 fjernes Reelle ejere: Hans-Bo Hyldig (offentliggjort 2024-08-22)
Den 2024-05-23 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-01-30 fjernes Bestyrelse: Stig Riebeling Nørnberg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-01-30)
Den 2023-11-01 tilføjes Direktion: Jan Sten Hansen (direktør) (offentliggjort 2023-11-15)
Den 2023-11-01 fjernes Direktion: Christian Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2023-11-15)
Den 2023-04-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2023-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Paradisæblevej 4, 5. 2., 2500 Valby (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2023-01-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Torveporten 41, 2500 Valby (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2022-05-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den administrerende direktør, en direktør i forening med bestyrelsesformanden, den samlede direktion i forening eller af den samlede bestyrelse i forening. (offentliggjort 2022-05-08)
Den 2022-04-26 tilføjes Direktion: Christian Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2023-11-15)
Den 2022-04-25 fjernes Direktion: Hans-Bo Hyldig (direktør) (offentliggjort 2022-05-08)
Den 2022-04-26 tilføjes Vedtægter: 2022-04-26 (offentliggjort 2022-05-08)
Den 2021-12-03 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-12-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Torveporten 41, 2500 Valby (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2021-12-02 tilføjes Bestyrelse: Stig Riebeling Nørnberg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-01-30)
Den 2021-12-02 tilføjes Direktion: Hans-Bo Hyldig (direktør) (offentliggjort 2022-05-08)
Den 2021-12-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber, at foretage investeringer samt anden dermed beslægtet virksomhed efter bestyrelsens skøn (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-12-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-12-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-12-02 (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-12-02 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-12-02 tilføjes Kapital (Kapital): 5.000.000,00 (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-12-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-12-02 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-12-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-12-02 tilføjes Legale ejere: FB Gruppen A/S, Braminvest A/S (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-12-02 tilføjes Navne: Teglholmen V A/S (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-12-02 tilføjes Reelle ejere: Hans-Bo Hyldig (offentliggjort 2024-08-22)
Den 2021-12-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-12-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-12-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-12-02 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-12-02 tilføjes Stiftere: FB Gruppen A/S, Braminvest A/S (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-12-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2022-05-08)
Den 2021-12-02 tilføjes Vedtægter: 2021-12-02 (offentliggjort 2022-05-08)
Den 2021-12-02 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-12-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-12-03)