Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-12 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-03 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-12-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Smidstrup Strandvej 71, 3250 Gilleleje (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-12-02 tilføjes Direktion: Mikail Aydilek (adm. dir.) (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-12-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse. (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-12-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-12-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-12-02 (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-12-02 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-12-02 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-12-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-12-02 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-12-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-12-02 tilføjes Legale ejere: Mikail Aydilek (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-12-02 tilføjes Navne: Roma Smidstrup ApS (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-12-02 tilføjes Reelle ejere: Mikail Aydilek (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-12-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-12-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-12-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-12-02 tilføjes Stiftere: Mikail Aydilek (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-12-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-12-02 tilføjes Vedtægter: 2021-12-02 (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-12-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-12-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-12-03)