Sektion (alle) | |||||||
Bestyrelse | Direktion | xbrl | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-03 tilføjes Bestyrelse: Lars Jørgen Ingmann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-09-06)
Den 2024-09-03 fjernes Bestyrelse: Martin Wincents Brobæk Madsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-09-06)
Den 2024-09-03 tilføjes Direktion: Lars Jørgen Ingmann (adm. dir.) (offentliggjort 2024-09-06)
Den 2024-09-03 fjernes Direktion: Martin Wincents Brobæk Madsen (adm. dir.) (offentliggjort 2024-09-06)
Den 2024-05-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-04-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den administrerende direktør i forening med et bestyrelsesmedlem, af en direktør i forening med to bestyrelsesmedlemmer, af tre bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse i forening. (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2024-04-25 tilføjes Bestyrelse: Martin Wincents Brobæk Madsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-09-06)
Den 2024-04-25 fjernes Bestyrelse: Mark Augustenborg Ødum (formand) (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2024-04-25 tilføjes Vedtægter: 2024-04-25 (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2024-04-24 tilføjes Direktion: Martin Wincents Brobæk Madsen (adm. dir.) (offentliggjort 2024-09-06)
Den 2024-04-24 fjernes Direktion: Kevin Ross Wilkinson (direktør) (offentliggjort 2024-04-24)
Den 2023-05-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-02 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-12-02)
Den 2021-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Kongevej 60, 14., 1850 Frederiksberg C (offentliggjort 2021-12-02)
Den 2021-12-01 tilføjes Bestyrelse: Mark Augustenborg Ødum (formand) (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2021-12-01 tilføjes Direktion: Kevin Ross Wilkinson (direktør) (offentliggjort 2024-04-24)
Den 2021-12-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at deltage som komplementar i kommanditselskaber og/eller partnerselskaber, der erhverver, ejer, udvikler, drifter og finansierer solcelleanlæg samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2021-12-02)
Den 2021-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2021-12-02)
Den 2021-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-12-01 (offentliggjort 2021-12-02)
Den 2021-12-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2021-12-02)
Den 2021-12-01 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-12-02)
Den 2021-12-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-12-02)
Den 2021-12-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-12-02)
Den 2021-12-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-12-02)
Den 2021-12-01 tilføjes Legale ejere: Better Energy Impact K/S (offentliggjort 2021-12-02)
Den 2021-12-01 tilføjes Navne: Better Energy Impact Komplementar III ApS (offentliggjort 2021-12-02)
Den 2021-12-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-12-02)
Den 2021-12-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-12-02)
Den 2021-12-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-12-02)
Den 2021-12-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-12-02)
Den 2021-12-01 tilføjes Stiftere: Better Energy Impact K/S (offentliggjort 2021-12-02)
Den 2021-12-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren for selskabet i forening med et medlem af bestyrelsen eller af selskabets samlede bestyrelse. (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2021-12-01 tilføjes Vedtægter: 2021-12-01 (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2021-12-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-12-02)
Den 2021-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-12-02)