Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Hvidhvask | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Præstegårdsvej 16, 8320 Mårslet (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2023-06-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndergade 53, 3. 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-06-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndergade 53, 3. 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2022-02-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Høegh-Guldbergs Gade 69, kl., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-02-07)
Den 2022-02-07 tilføjes Kontaktoplysninger: marco.knudsen@gmail.com (offentliggjort 2022-02-07)
Den 2021-12-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Høegh-Guldbergs Gade 69, kl., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-02-07)
Den 2021-12-02 tilføjes Direktion: Marco Kyun Knudsen (direktør) (offentliggjort 2021-12-02)
Den 2021-12-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde ejerandele i andre selskaber samt andre dertil knyttede investeringer samt efter direktionens skøn dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-12-02)
Den 2021-12-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2021-12-02)
Den 2021-12-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-12-02 (offentliggjort 2021-12-02)
Den 2021-12-02 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-12-02)
Den 2021-12-02 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-12-02)
Den 2021-12-02 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-12-02)
Den 2021-12-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-12-02)
Den 2021-12-02 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-12-02)
Den 2021-12-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-12-02)
Den 2021-12-02 tilføjes Legale ejere: Marco Kyun Knudsen (offentliggjort 2021-12-02)
Den 2021-12-02 tilføjes Navne: MAAK Invest ApS (offentliggjort 2021-12-02)
Den 2021-12-02 tilføjes Reelle ejere: Marco Kyun Knudsen (offentliggjort 2021-12-02)
Den 2021-12-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-12-02)
Den 2021-12-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-12-02)
Den 2021-12-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-12-02)
Den 2021-12-02 tilføjes Stiftere: Marco Kyun Knudsen (offentliggjort 2021-12-02)
Den 2021-12-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2021-12-02)
Den 2021-12-02 tilføjes Vedtægter: 2021-12-02 (offentliggjort 2021-12-02)
Den 2021-12-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-12-02)
Den 2021-12-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-12-02)