Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Genoptagelse tvangsopløsning | Kapital | Virksomhedsstatus | ||||
Ejerskaber | Direktion | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2024-08-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2023-01-13 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2022-12-27 (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2023-01-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2023-01-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2023-01-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2022-01-06 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ON administration ApS. (offentliggjort 2022-01-10)
Den 2022-12-19 tilføjes Direktion: Hanne Elisabeth Gydesen (direktør) (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2022-12-19 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af selskabets direktør (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2022-12-19 tilføjes Vedtægter: 2022-12-19 (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2022-10-21 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2022-09-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2022-09-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2022-07-08 fjernes Direktion: Gitte Anegaard (direktør) (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2021-12-02 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-12-02)
Den 2021-11-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Askansvej 2, 8722 Hedensted (offentliggjort 2021-12-02)
Den 2021-11-29 tilføjes Direktion: Gitte Anegaard (direktør) (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2021-11-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2021-12-02)
Den 2021-11-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2021-12-02)
Den 2021-11-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-11-29 (offentliggjort 2021-12-02)
Den 2021-11-29 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-12-02)
Den 2021-11-29 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-12-02)
Den 2021-11-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2021-11-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-12-02)
Den 2021-11-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-12-02)
Den 2021-11-29 tilføjes Legale ejere: Gitte Anegaard (offentliggjort 2021-12-02)
Den 2021-11-29 tilføjes Navne: O&N Holding ApS (offentliggjort 2021-12-02)
Den 2021-11-29 tilføjes Reelle ejere: Gitte Anegaard (offentliggjort 2021-12-02)
Den 2021-11-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-12-02)
Den 2021-11-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-12-02)
Den 2021-11-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-12-02)
Den 2021-11-29 tilføjes Stiftere: Gitte Anegaard (offentliggjort 2021-12-02)
Den 2021-11-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2021-11-29 tilføjes Vedtægter: 2021-11-29 (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2021-11-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-12-02)
Den 2021-11-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-09-27)