Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Binavne | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-19 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Louisevej 32, 2. mf., 8220 Brabrand (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2021-11-30 tilføjes Binavne: Growify Media ApS, Growify Ecommerce ApS (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2021-11-30 tilføjes Direktion: Shayan Zamini Andersen (direktør) (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2021-11-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2021-11-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2021-11-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-11-30 (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2021-11-30 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2021-11-30 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2021-11-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2021-11-30 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2021-11-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2021-11-30 tilføjes Kontaktoplysninger: webshop@growify.dk (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2021-11-30 tilføjes Legale ejere: Racks Holding ApS (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2021-11-30 tilføjes Navne: Growify Consultancy ApS (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2021-11-30 tilføjes Reelle ejere: Anders Henning Reilly, Shayan Zamini Andersen (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2021-11-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2021-11-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2021-11-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2021-11-30 tilføjes Stiftere: Racks Holding ApS (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2021-11-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 direktører i forening. (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2021-11-30 tilføjes Vedtægter: 2021-11-30 (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2021-11-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2021-11-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-12-01)