Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Tegningsregel | Bestyrelse | Direktion | ||||
Kapital | Legale ejere | Vedtægter | Reelle ejere | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Hvidhvask | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-05 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør sammen med bestyrelsesformanden eller af den samlede bestyrelse i forening (offentliggjort 2021-12-09)
Den 2021-12-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion i forening (offentliggjort 2021-12-09)
Den 2021-12-08 tilføjes Bestyrelse: Allan Bjørn (formand) (offentliggjort 2021-12-09)
Den 2021-12-08 tilføjes Direktion: Helene Hoppe Revald (direktør) (offentliggjort 2021-12-09)
Den 2021-12-08 fjernes Direktion: Allan Bjørn (direktør) (offentliggjort 2021-12-09)
Den 2021-12-01 tilføjes Direktion: Allan Bjørn (direktør) (offentliggjort 2021-12-09)
Den 2021-12-08 tilføjes Kapital (Kapital): 5.000.000,00 (offentliggjort 2021-12-09)
Den 2021-12-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-12-09)
Den 2021-12-01 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-12-09)
Den 2021-12-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-12-09)
Den 2021-12-08 tilføjes Legale ejere: Iben Mollerup Skov Holding ApS, ByBak Holding ApS, Stillits Holding ApS, KALMARU ApS, HARBOE INVEST ApS (offentliggjort 2021-12-09)
Den 2021-12-07 fjernes Legale ejere: KALMARU ApS (offentliggjort 2021-12-09)
Den 2021-12-01 tilføjes Legale ejere: KALMARU ApS (offentliggjort 2021-12-09)
Den 2021-12-08 tilføjes Vedtægter: 2021-12-08 (offentliggjort 2021-12-09)
Den 2021-12-01 tilføjes Vedtægter: 2021-12-01 (offentliggjort 2021-12-09)
Den 2021-12-08 fjernes Reelle ejere: Allan Bjørn (offentliggjort 2021-12-09)
Den 2021-12-01 tilføjes Reelle ejere: Allan Bjørn (offentliggjort 2021-12-09)
Den 2021-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Upsalagade 20, 1. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2021-12-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er direkte eller indirekte gennem kapitalandele i andre selskaber at eje kapitalandele i Assessio Participation AB (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2021-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2021-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-12-01 (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2021-12-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2021-12-01 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2021-12-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2021-12-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2021-12-01 tilføjes Navne: Five Factor Invest ApS (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2021-12-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2021-12-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2021-12-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2021-12-01 tilføjes Stiftere: KALMARU ApS (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2021-12-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2021-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-12-01)