Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Navne | Vedtægter | Hvidhvask | ||||
Beliggenhedsadresse | Binavne | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-05 tilføjes Navne: Foods of Copenhagen ApS (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2022-01-04 fjernes Navne: Lisa Reininger ApS (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2022-01-05 tilføjes Vedtægter: 2022-01-05 (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2021-11-30 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-11-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Korsikavej 5, 2. tv., 2300 København S (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-11-29 tilføjes Binavne: Oenosphere ApS, Oeno-vation ApS (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-11-29 tilføjes Direktion: Lisa Reininger Ardilsø (direktør) (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-11-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-11-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-11-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-11-29 (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-11-29 tilføjes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-11-29 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-11-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-11-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-11-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-11-29 tilføjes Legale ejere: Lisa Reininger Ardilsø (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-11-29 tilføjes Navne: Lisa Reininger ApS (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2021-11-29 tilføjes Reelle ejere: Lisa Reininger Ardilsø (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-11-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-11-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-11-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-11-29 tilføjes Stiftere: Lisa Reininger Ardilsø (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-11-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-11-29 tilføjes Vedtægter: 2021-11-29 (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2021-11-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-11-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-11-30)