Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Legale ejere | Hvidhvask | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-02 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: DAM EJENDOMME SLAGELSE ApS. (offentliggjort 2021-12-20)
Den 2021-12-02 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: I.H. BYGGEFIRMA EJENDOMME ApS. (offentliggjort 2021-12-20)
Den 2021-12-01 fjernes Legale ejere: DAM, HARRESTED HOLDING ApS (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2021-11-30 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-11-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Harrestedvej 12, 4200 Slagelse (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-11-12 tilføjes Direktion: Ingolf Dam Pedersen (direktør) (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-11-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er besidde kapitalandele samt investere i andre selskaber samt efter direktionens skøn dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-11-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-06-30 (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-11-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-10-25 (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-11-12 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-11-12 tilføjes Kapital (Kapital): 105.000,00 (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-11-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-11-12 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-11-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-11-12 tilføjes Legale ejere: DAM, HARRESTED HOLDING ApS, Ingolf Dam Pedersen (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2021-11-12 tilføjes Navne: Dam Holding 2 ApS (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-11-12 tilføjes Reelle ejere: Ingolf Dam Pedersen (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-11-12 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-11-12 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-11-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-11-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-11-12 tilføjes Vedtægter: 2021-11-12 (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-11-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-11-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-11-30)