Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Hvidhvask | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2021-12-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Hammers & Pliers ApS. (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2023-07-03 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-07-04)
Den 2023-07-02 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-07-04)
Den 2023-07-03 tilføjes Revisor: BUUS JENSEN I/S STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2023-07-04)
Den 2023-07-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sigerstedvej 27, 4100 Ringsted (offentliggjort 2022-01-19)
Den 2022-01-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Christian X's Alle 89, 1., 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2022-01-19)
Den 2021-11-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Christian X's Alle 89, 1., 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2022-01-19)
Den 2021-11-30 tilføjes Direktion: Alicja Barbara Koss (direktør) (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-11-30 tilføjes Formål: Selskabets formål skal være at drive holdingvirksomhed, investering samt anden i forbindelse hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-11-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-11-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-11-30 (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-11-30 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-11-30 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-11-30 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-11-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-11-30 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-11-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-11-30 tilføjes Legale ejere: Alicja Barbara Koss (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-11-30 tilføjes Navne: Koss Group ApS (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-11-30 tilføjes Reelle ejere: Alicja Barbara Koss (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-11-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-11-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-11-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-07-04)
Den 2021-11-30 tilføjes Stiftere: Alicja Barbara Koss (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-11-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-11-30 tilføjes Vedtægter: 2021-11-30 (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-11-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-11-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-11-30)