Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Ejerskaber | xbrl | Hvidhvask | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2023-11-08 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2023-11-08 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2023-11-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2023-11-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Zinnsgade 8, st. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2023-11-08 fjernes Direktion: Theodor Bøge Pedersen (direktør) (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2023-11-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2023-11-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2021-11-29 (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2023-11-08 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2023-11-08 fjernes Legale ejere: Theodor Bøge Pedersen (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2023-11-08 fjernes Navne: Theodor Bøge Holding ApS (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2023-11-08 fjernes Reelle ejere: Theodor Bøge Pedersen (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2023-11-08 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2023-11-08 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2023-11-08 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2023-11-08 fjernes Stiftere: Theodor Bøge Pedersen (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2023-11-08 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2021-12-02 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Ástfryd ApS. (offentliggjort 2021-12-02)
Den 2023-07-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-30 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2021-11-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Zinnsgade 8, st. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2021-11-29 tilføjes Direktion: Theodor Bøge Pedersen (direktør) (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2021-11-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at virke som holdingselskab, at foretage investering og formuepleje, samt anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2021-11-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2021-11-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-11-29 (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2021-11-29 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2021-11-29 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2021-11-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2021-11-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2021-11-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2021-11-29 tilføjes Legale ejere: Theodor Bøge Pedersen (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2021-11-29 tilføjes Navne: Theodor Bøge Holding ApS (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2021-11-29 tilføjes Reelle ejere: Theodor Bøge Pedersen (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2021-11-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2021-11-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2021-11-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2021-11-29 tilføjes Stiftere: Theodor Bøge Pedersen (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2021-11-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2021-11-29 tilføjes Vedtægter: 2021-11-29 (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2021-11-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2021-11-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-11-08)