Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | xbrl | Direktion | ||||
Navne | Vedtægter | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Hvidhvask | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 21, 6740 Bramming (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2024-04-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Lærkevej 21, 6740 Bramming (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2024-04-02 tilføjes Hovedbranche: Anden bygningsinstallationsvirksomhed (offentliggjort 2024-04-02)
Den 2024-04-01 fjernes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2024-04-02)
Den 2024-04-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2024-03-25 tilføjes Direktion: Michael Clay Christensen (direktør) (offentliggjort 2024-03-27)
Den 2024-03-25 tilføjes Navne: KABTONPOWER ApS (offentliggjort 2024-03-27)
Den 2024-03-24 fjernes Navne: Tues Totalbyg ApS (offentliggjort 2024-03-27)
Den 2024-03-25 tilføjes Vedtægter: 2024-03-25 (offentliggjort 2024-03-27)
Den 2024-02-07 tilføjes Legale ejere: KAB Holding ApS (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2024-02-07 fjernes Legale ejere: Tangmadsen Holding ApS, MTN HOLDING, BRAMMING ApS (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2024-02-07 tilføjes Reelle ejere: Michael Clay Christensen (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2024-02-07 fjernes Reelle ejere: Morten Tue Nielsen, Micki Tang, Michael Bjerring Madsen (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2024-02-07 fjernes Direktion: Michael Bjerring Madsen (direktør) (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2023-04-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-10-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lærkevej 21, 6740 Bramming (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2022-10-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Stejlgårdsparken 152, 6740 Bramming (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-01-05 tilføjes Navne: Tues Totalbyg ApS (offentliggjort 2024-03-27)
Den 2022-01-04 fjernes Navne: Byggefirmaet af 26.11.2021 ApS (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2022-01-05 tilføjes Vedtægter: 2022-01-05 (offentliggjort 2024-03-27)
Den 2021-11-30 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-11-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stejlgårdsparken 152, 6740 Bramming (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2021-11-28 tilføjes Direktion: Michael Bjerring Madsen (direktør) (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2021-11-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed som tømrer- og bygningssnedkervirksomhed samt dermed forbunden virksomhed. (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-11-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-09-30 (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-11-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-11-28 (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-11-28 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2024-04-02)
Den 2021-11-28 tilføjes Kapital (Kapital): 42.000,00 (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-11-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-11-28 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-11-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-11-28 tilføjes Legale ejere: Tangmadsen Holding ApS, MTN HOLDING, BRAMMING ApS (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2021-11-28 tilføjes Navne: Byggefirmaet af 26.11.2021 ApS (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2021-11-28 tilføjes Reelle ejere: Morten Tue Nielsen, Micki Tang, Michael Bjerring Madsen (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2021-11-28 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-11-28 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-11-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-11-28 tilføjes Stiftere: Tangmadsen Holding ApS, MTN HOLDING, BRAMMING ApS (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-11-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-11-28 tilføjes Vedtægter: 2021-11-28 (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2021-11-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-11-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-11-30)