Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Revisor | ||||
Hvidhvask | Bestyrelse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-17 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-12-21 tilføjes Vedtægter: 2023-12-21 (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2023-06-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-12-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gabøl Byvej 11, 6500 Vojens (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-12-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Ålkærvej 3, 6500 Vojens (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-11-16 tilføjes Revisor: TJEK Revision & Rådgivning Godkendt Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2022-11-22)
Den 2022-11-16 fjernes Revisor: DLBR REVISION, GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2022-11-22)
Den 2021-11-29 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-11-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ålkærvej 3, 6500 Vojens (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2021-11-19 tilføjes Bestyrelse: Claus Clausen (formand) (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-11-19 tilføjes Direktion: Mads Jessen Clausen (direktør) (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-11-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og drive landbrug, herunder jordbrug, samt dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-11-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-11-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-11-19 (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-11-19 tilføjes Hovedbranche: Serviceydelser i forbindelse med planteavl (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-11-19 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-11-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-11-19 tilføjes Kapitaldelvist: true (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-11-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-11-19 tilføjes Legale ejere: Mads Jessen Clausen, Morten Clausen, Claus Clausen (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-11-19 tilføjes Navne: Clausen Agro - Mark & Service P/S (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-11-19 tilføjes Reelle ejere: Mads Jessen Clausen, Morten Clausen, Claus Clausen (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-11-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-11-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-11-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-11-19 tilføjes Revisor: DLBR REVISION, GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2022-11-22)
Den 2021-11-19 tilføjes Stiftere: Morten Clausen, Mads Jessen Clausen, Claus Clausen (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-11-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-11-19 tilføjes Vedtægter: 2021-11-19 (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2021-11-19 tilføjes Virksomhedsform: 70 (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-11-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-11-29)