Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Morten Wordenskjold Hansen | 11.09.2023 | direktør |
Leif Fredrik Ingemar Söderlund | 22.11.2021 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kimmie Kubis Tronborg | 01.12.2022 | 11.09.2023 | direktør |
Joachim Kundert Jensen | 27.04.2022 | 12.05.2022 | direktør |