Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Ejerskaber | xbrl | Formål | ||||
Hvidhvask | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2024-01-16 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2024-01-16)
Den 2024-01-16 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2024-01-16)
Den 2024-01-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-01-16)
Den 2024-01-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Egeskovvej 17, 8700 Horsens (offentliggjort 2024-01-16)
Den 2024-01-16 fjernes Direktion: Preben Thomas Borregaard (direktør) (offentliggjort 2024-01-16)
Den 2024-01-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2024-01-16)
Den 2024-01-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2021-11-26 (offentliggjort 2024-01-16)
Den 2024-01-16 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-01-16)
Den 2024-01-16 fjernes Legale ejere: Ankali Invest ApS, RENE KLAUSEN HOLDING ApS, PH Holding II ApS, MAICA HOLDING II ApS, Rovedgaard Holding ApS (offentliggjort 2024-01-16)
Den 2024-01-16 fjernes Navne: DKI Invest XI ApS (offentliggjort 2024-01-16)
Den 2024-01-16 fjernes Reelle ejere: Preben Thomas Borregaard (offentliggjort 2024-01-16)
Den 2024-01-16 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-01-16)
Den 2024-01-16 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-01-16)
Den 2024-01-16 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-01-16)
Den 2024-01-16 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-01-16)
Den 2024-01-16 fjernes Stiftere: Rovedgaard Holding ApS, RENE KLAUSEN HOLDING ApS, PH Holding II ApS, MAICA HOLDING II ApS, Ankali Invest ApS (offentliggjort 2024-01-16)
Den 2024-01-16 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-01-16)
Den 2021-11-29 sletter virksomheden Ejerskaber: Catena Egeskovvej 24 ApS. (offentliggjort 2022-05-11)
Den 2022-03-22 sletter virksomheden Ejerskaber: Rhenus Real Estate Horsens ApS. (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2022-05-11 sletter virksomheden Ejerskaber: Ejendomsinvest Egeskovvej 24 ApS. (offentliggjort 2024-01-16)
Den 2022-05-12 sletter virksomheden Ejerskaber: Ejendomsinvest Lille Gedved ApS. (offentliggjort 2024-01-16)
Den 2023-03-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egeskovvej 17, 8700 Horsens (offentliggjort 2024-01-16)
Den 2023-03-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Egeskovvej 17, 8700 Horsens (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-03-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-26 tilføjes Reelle ejere: Preben Thomas Borregaard (offentliggjort 2024-01-16)
Den 2022-04-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egeskovvej 17, 8700 Horsens (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2022-04-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Egeskovvej 17, 8700 Horsens (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2022-04-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egeskovvej 17, 8700 Horsens (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2021-11-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Egeskovvej 17, 8700 Horsens (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2021-11-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egeskovvej 17, 8700 Horsens (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2021-11-26 tilføjes Direktion: Preben Thomas Borregaard (direktør) (offentliggjort 2024-01-16)
Den 2021-11-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er enten direkte eller gennem andre selskaber at drive handel og investering og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2024-01-16)
Den 2021-11-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2024-01-16)
Den 2021-11-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-11-26 (offentliggjort 2024-01-16)
Den 2021-11-26 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-01-16)
Den 2021-11-26 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-01-16)
Den 2021-11-26 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-01-16)
Den 2021-11-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-01-16)
Den 2021-11-26 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-01-16)
Den 2021-11-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-01-16)
Den 2021-11-26 tilføjes Legale ejere: Ankali Invest ApS, RENE KLAUSEN HOLDING ApS, PH Holding II ApS, MAICA HOLDING II ApS, Rovedgaard Holding ApS (offentliggjort 2024-01-16)
Den 2021-11-26 tilføjes Navne: DKI Invest XI ApS (offentliggjort 2024-01-16)
Den 2021-11-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-01-16)
Den 2021-11-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-01-16)
Den 2021-11-26 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-01-16)
Den 2021-11-26 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-01-16)
Den 2021-11-26 tilføjes Stiftere: Rovedgaard Holding ApS, RENE KLAUSEN HOLDING ApS, PH Holding II ApS, MAICA HOLDING II ApS, Ankali Invest ApS (offentliggjort 2024-01-16)
Den 2021-11-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2024-01-16)
Den 2021-11-26 tilføjes Vedtægter: 2021-11-26 (offentliggjort 2024-01-16)
Den 2021-11-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-01-16)
Den 2021-11-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-01-16)