Sektion (alle) | |||||||
Revision fravalgt | Revisor | Ejerskaber | xbrl | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Hvidhvask | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-08 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-07-10)
Den 2024-07-07 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-07-10)
Den 2024-07-08 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-07-10)
Den 2021-12-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Momentcphlive ApS. (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2022-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Nordic Gin House ApS. (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2022-07-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: EUROLAB INTERNATIONAL ApS. (offentliggjort 2022-12-20)
Den 2022-07-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Ejendomsselskab 13 nov. 2020 ApS. (offentliggjort 2022-12-20)
Den 2022-07-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: KlosterPastis ApS. (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2022-07-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Momentcph A/S. (offentliggjort 2022-09-12)
Den 2022-07-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: XperienceGroup Europe ApS. (offentliggjort 2022-09-12)
Den 2022-12-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Gate2Payments ApS. (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2024-07-10 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-22 tilføjes Legale ejere: Josefine Christel Boss, Laura Amalie Christel Boss, Anna Cecilie Christel Boss, Jeannette Christel Koch, Ulrik Permin Boss (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2021-12-21 fjernes Legale ejere: Ulrik Permin Boss (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2021-12-22 tilføjes Reelle ejere: Josefine Christel Boss, Laura Amalie Christel Boss, Anna Cecilie Christel Boss (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2021-11-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hulsøvang 27, 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2021-11-26 tilføjes Direktion: Ulrik Permin Boss (direktør) (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2021-11-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber og dermed forbundne aktiviteter (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2021-11-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2021-11-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-11-26 (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2021-11-26 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2021-11-26 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2021-11-26 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2021-11-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2021-11-26 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2021-11-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2021-11-26 tilføjes Legale ejere: Ulrik Permin Boss (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2021-11-26 tilføjes Navne: Boss Moment ApS (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2021-11-26 tilføjes Reelle ejere: Ulrik Permin Boss (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2021-11-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2021-11-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2021-11-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-07-10)
Den 2021-11-26 tilføjes Stiftere: Ulrik Permin Boss (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2021-11-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede direktion (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2021-11-26 tilføjes Vedtægter: 2021-11-26 (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2021-11-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2021-11-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-11-26)