Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | xbrl | Vedtægter | Direktion | ||||
Hovedbranche | Interessenter | Legale ejere | Revisor | ||||
Bestyrelse | Bibranche | Hvidhvask | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 21, 2100 København Ø (offentliggjort 2024-09-10)
Den 2024-09-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 21, 2100 København Ø (offentliggjort 2024-09-10)
Den 2024-05-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-02-22 tilføjes Vedtægter: 2024-02-22 (offentliggjort 2024-02-27)
Den 2023-11-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 21, 2100 København Ø (offentliggjort 2024-09-10)
Den 2023-11-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 21, 2100 København Ø (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2023-06-15 tilføjes Vedtægter: 2023-06-15 (offentliggjort 2024-02-27)
Den 2023-06-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2023-02-13 tilføjes Vedtægter: 2023-02-13 (offentliggjort 2023-06-19)
Den 2022-11-10 tilføjes Direktion: Nobelholmen Komplementar ApS (direktør) (offentliggjort 2022-11-15)
Den 2022-11-10 fjernes Direktion: Leif Fredrik Ingemar Söderlund (direktør) (offentliggjort 2022-11-15)
Den 2022-11-10 tilføjes Vedtægter: 2022-11-10 (offentliggjort 2023-02-15)
Den 2022-05-12 fjernes Direktion: Joachim Kundert Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2022-04-27 tilføjes Direktion: Joachim Kundert Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2022-01-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 21, 2100 København Ø (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2022-01-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Oslo Plads 2, 2100 København Ø (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2022-01-04 tilføjes Vedtægter: 2022-01-04 (offentliggjort 2022-11-15)
Den 2021-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Oslo Plads 2, 2100 København Ø (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2021-12-01 tilføjes Direktion: Leif Fredrik Ingemar Söderlund (direktør) (offentliggjort 2022-11-15)
Den 2021-12-01 fjernes Direktion: Peter Olsson (direktør) (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2021-12-01 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2021-12-02)
Den 2021-12-01 tilføjes Interessenter: Nobelholmen Komplementar ApS (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2021-12-01 fjernes Interessenter: AP Ejendomme Komplementarselskab ApS (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2021-12-01 tilføjes Legale ejere: AREF DK 2 (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2021-12-01 fjernes Legale ejere: K/S ENGHOLMENE (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2021-12-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2021-12-01 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2021-12-01 tilføjes Vedtægter: 2021-12-01 (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2021-12-01 fjernes Bestyrelse: Peter Olsson (formand) (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2021-12-01 fjernes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2021-12-02)
Den 2021-11-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Østbanegade 135, 2100 København Ø (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2021-11-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østbanegade 135, 2100 København Ø (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2021-11-30 fjernes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2021-12-02)
Den 2021-11-17 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2021-12-02)
Den 2021-11-25 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-11-25)
Den 2021-11-17 tilføjes Bestyrelse: Peter Olsson (formand) (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2021-11-17 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2021-12-02)
Den 2021-11-17 tilføjes Direktion: Peter Olsson (direktør) (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2021-11-17 tilføjes Formål: Kommanditselskabets formål er at drive virksomhed ved investering i og udvikling af fast ejendom herunder holdingvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-11-25)
Den 2021-11-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2021-11-25)
Den 2021-11-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-11-17 (offentliggjort 2021-11-25)
Den 2021-11-17 tilføjes Interessenter: AP Ejendomme Komplementarselskab ApS (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2021-11-17 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-11-25)
Den 2021-11-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-11-25)
Den 2021-11-17 tilføjes Legale ejere: K/S ENGHOLMENE (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2021-11-17 tilføjes Navne: K/S Nobelholmen (offentliggjort 2021-11-25)
Den 2021-11-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-11-25)
Den 2021-11-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-11-25)
Den 2021-11-17 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-11-25)
Den 2021-11-17 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2021-11-17 tilføjes Tegningsregel: Kommanditselskabet tegnes af komplementaren. (offentliggjort 2021-11-25)
Den 2021-11-17 tilføjes Vedtægter: 2021-11-17 (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2021-11-17 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2021-11-25)
Den 2021-11-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-11-25)