Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-26 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2021-11-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Høffdingsvej 34, 2500 Valby (offentliggjort 2021-11-25)
Den 2021-11-23 tilføjes Direktion: Steinar Ege (direktør) (offentliggjort 2021-11-25)
Den 2021-11-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er konsulentvirksomhed, handel og distribution af kemiske specialprodukter, vaskeudstyr og lignende produkter til fødevareproduktion samt al virksomhed, som efter direktionens skøn har forbindelse hermed. (offentliggjort 2021-11-25)
Den 2021-11-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2021-11-25)
Den 2021-11-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-11-23 (offentliggjort 2021-11-25)
Den 2021-11-23 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med kemiske produkter (offentliggjort 2021-11-25)
Den 2021-11-23 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2021-11-25)
Den 2021-11-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-11-25)
Den 2021-11-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-11-25)
Den 2021-11-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-11-25)
Den 2021-11-23 tilføjes Legale ejere: Aquatiq AS (offentliggjort 2021-11-25)
Den 2021-11-23 tilføjes Navne: Aquatiq ApS (offentliggjort 2021-11-25)
Den 2021-11-23 tilføjes Reelle ejere: Elvin Ronald Bugge, Eirik Bugge (offentliggjort 2021-11-25)
Den 2021-11-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-11-25)
Den 2021-11-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-11-25)
Den 2021-11-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-11-25)
Den 2021-11-23 tilføjes Stiftere: Aquatiq AS (offentliggjort 2021-11-25)
Den 2021-11-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2021-11-25)
Den 2021-11-23 tilføjes Vedtægter: 2021-11-23 (offentliggjort 2021-11-25)
Den 2021-11-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-11-25)
Den 2021-11-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-11-25)