Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Hvidhvask | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-09-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vanløse Allé 68, 2. th., 2720 Vanløse (offentliggjort 2023-09-15)
Den 2023-09-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Rødager Alle 77, 2. tv., 2610 Rødovre (offentliggjort 2023-09-15)
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2023-01-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rødager Alle 77, 2. tv., 2610 Rødovre (offentliggjort 2023-09-15)
Den 2023-01-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Krudttårnsbakken 5, 1. th., 3300 Frederiksværk (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2021-11-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Krudttårnsbakken 5, 1. th., 3300 Frederiksværk (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2021-11-24 tilføjes Direktion: Andreas Lindgaard Lohse (direktør) (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2021-11-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er udføre konsulentarbejde med tilhørende beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2021-11-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2021-11-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-11-24 (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2021-11-24 tilføjes Hovedbranche: Fotografisk virksomhed (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2021-11-24 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2021-11-24 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2021-11-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2021-11-24 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2021-11-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2021-11-24 tilføjes Legale ejere: Andreas Lindgaard Lohse (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2021-11-24 tilføjes Navne: Lohse Design ApS (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2021-11-24 tilføjes Reelle ejere: Andreas Lindgaard Lohse (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2021-11-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2021-11-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2021-11-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2021-11-24 tilføjes Stiftere: Andreas Lindgaard Lohse (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2021-11-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2021-11-24 tilføjes Vedtægter: 2021-11-24 (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2021-11-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2021-11-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-11-24)