Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Martin Bødker Skorstengaard | 10.11.2021 | 23.05.2023 | direktør |
Patrick Mick Rasmussen | 10.11.2021 | 22.02.2023 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Martin Bødker Skorstengaard | 10.11.2021 | 22.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
Torben Prüss | 10.11.2021 | 22.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
Anders Bødker Skorstengaard | 10.11.2021 | 22.05.2023 | formand |