Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Nordic Equity Holding OÜ | 05.12.2023 | 27.05.2024 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
M.L Nordic Capital OÜ | 01.01.2022 | 05.12.2023 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Mark Slepkin | 01.01.2022 | 01.01.2022 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Jesper Krabbe | 22.11.2021 | 01.01.2022 | 100,00% | 100,00 % |
Datter-/associerede | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Industriparken 35 ApS (CVR 43138316) | NORMAL | 11.03.2022 | 100,00% | 100,00% |
Killa Switch ApS (CVR 43138405) | NORMAL | 11.03.2022 | 100,00% | 100,00% |
N.G.P Retail Aalborg ApS (CVR 43138081) | NORMAL | 11.03.2022 | 100,00% | 100,00% |
N.G.P Distribution ApS (CVR 42869295) | NORMAL | 24.11.2021 | 100,00% | 100,00% |