Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Formål | Tegningsregel | Bestyrelse | ||||
Vedtægter | Ejerskaber | Legale ejere | Hvidhvask | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-14 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering, handel og at eje kapitalandele, investering og udlejning af ejendomme og driftsmidler, samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-06-23)
Den 2023-06-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2023-06-23)
Den 2023-06-20 tilføjes Bestyrelse: Lis Yvonne Pedersen (formand) (offentliggjort 2023-06-23)
Den 2023-06-20 tilføjes Vedtægter: 2023-06-20 (offentliggjort 2023-06-23)
Den 2021-11-12 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ALOHA Invest ApS. (offentliggjort 2022-01-06)
Den 2022-04-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: OH FISKEEKSPORT A/S. (offentliggjort 2022-04-11)
Den 2023-06-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-04-13 tilføjes Legale ejere: Anja Kristensen, Lars Hatlebakk, Ole Hatlebakk (offentliggjort 2022-04-20)
Den 2022-04-12 fjernes Legale ejere: Ole Hatlebakk, Anja Kristensen, Lars Hatlebakk (offentliggjort 2022-04-20)
Den 2021-11-23 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-11-23)
Den 2021-11-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stenbjerg 20, 9850 Hirtshals (offentliggjort 2021-11-23)
Den 2021-11-12 tilføjes Direktion: Ole Hatlebakk (direktør) (offentliggjort 2021-11-23)
Den 2021-11-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele og anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-06-23)
Den 2021-11-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-04-30 (offentliggjort 2021-11-23)
Den 2021-11-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-05-01 (offentliggjort 2021-11-23)
Den 2021-11-12 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-11-23)
Den 2021-11-12 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-11-23)
Den 2021-11-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2021-11-23)
Den 2021-11-12 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-11-23)
Den 2021-11-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-11-23)
Den 2021-11-12 tilføjes Legale ejere: Ole Hatlebakk, Anja Kristensen, Lars Hatlebakk (offentliggjort 2022-04-20)
Den 2021-11-12 tilføjes Navne: OH Holding Hirtshals ApS (offentliggjort 2021-11-23)
Den 2021-11-12 tilføjes Reelle ejere: Anja Kristensen, Lars Hatlebakk, Ole Hatlebakk (offentliggjort 2022-04-20)
Den 2021-11-12 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2021-11-23)
Den 2021-11-12 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2021-11-23)
Den 2021-11-12 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-11-23)
Den 2021-11-12 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-11-23)
Den 2021-11-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-06-23)
Den 2021-11-12 tilføjes Vedtægter: 2021-11-12 (offentliggjort 2023-06-23)
Den 2021-11-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-11-23)
Den 2021-11-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-11-23)