Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | xbrl | Bestyrelse | Kapital | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Vedtægter | Hvidhvask | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2021-11-26 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HELGE LØNHART A/S. (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2024-03-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-26 tilføjes Bestyrelse: Jan Friis (formand) (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2021-11-26 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2021-11-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2021-11-15 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2021-11-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2021-11-26 tilføjes Legale ejere: Hector Lønhart Holding ApS, Ade Holding ApS, MICHAEL LØNHART HOLDING ApS (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2021-11-25 fjernes Legale ejere: Hector Lønhart Holding ApS, Ade Holding ApS (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2021-11-15 tilføjes Legale ejere: Hector Lønhart Holding ApS, Ade Holding ApS (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2021-11-26 tilføjes Reelle ejere: Hector Møller Lønhart, Christoffer Lønhart Arhøj (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2021-11-15 tilføjes Reelle ejere: Michael Helge Lønhart (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2021-11-26 tilføjes Vedtægter: 2021-11-26 (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2021-11-15 tilføjes Vedtægter: 2021-11-15 (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2021-11-22 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2021-11-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovlunde Byvej 100, 2740 Skovlunde (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2021-11-15 tilføjes Direktion: Michael Helge Lønhart (direktør) (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2021-11-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele i andre selskaber samt anden hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2021-11-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2021-11-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-11-15 (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2021-11-15 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2021-11-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2021-11-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2021-11-15 tilføjes Navne: Brødrene Lønhart Holding ApS (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2021-11-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2021-11-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2021-11-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2021-11-15 tilføjes Revisor: BUUS JENSEN I/S STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2021-11-15 tilføjes Stiftere: MICHAEL LØNHART HOLDING ApS (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2021-11-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2021-11-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2021-11-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-11-22)