Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Hvidhvask | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-11 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-08 tilføjes Reelle ejere: Mansoor Hasham Qasim (offentliggjort 2021-12-09)
Den 2021-12-08 fjernes Reelle ejere: Shazaib Hasham Qasim (offentliggjort 2021-12-09)
Den 2021-12-07 fjernes Reelle ejere: Mansoor Hasham Qasim (offentliggjort 2021-12-09)
Den 2021-11-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 137, 1. th., 1620 København V (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2021-11-22 tilføjes Direktion: Mansoor Hasham Qasim (direktør) (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2021-11-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive malervirksomhed samt al virksomhed, som efter ledelsens skøn har forbindelse hermed. (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2021-11-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2021-11-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-11-22 (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2021-11-22 tilføjes Hovedbranche: Malerforretninger (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2021-11-22 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2021-11-22 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2021-11-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2021-11-22 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2021-11-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2021-11-22 tilføjes Kontaktoplysninger: mansoor2700@gmail.com (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2021-11-22 tilføjes Legale ejere: SMQ Holding ApS (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2021-11-22 tilføjes Navne: Vedbæk Maleren ApS (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2021-11-22 tilføjes Reelle ejere: Mansoor Hasham Qasim, Shazaib Hasham Qasim (offentliggjort 2021-12-09)
Den 2021-11-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2021-11-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2021-11-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2021-11-22 tilføjes Stiftere: SMQ Holding ApS (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2021-11-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2021-11-22 tilføjes Vedtægter: 2021-11-22 (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2021-11-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2021-11-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-11-22)