Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hjemmeside | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Bibranche | Vedtægter | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel |
Den 2024-08-09 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2024-08-09 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2024-08-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2024-08-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Illervej 2, 8620 Kjellerup (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2024-08-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2024-08-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2021-11-22 (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2024-08-09 fjernes Hjemmeside: www.lejenbil.com (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2024-08-09 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2024-08-09 fjernes Kontaktoplysninger: bogholderi@lejenbil.com (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2024-08-09 fjernes Legale ejere: Bodil Margrethe Hansen (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2024-08-09 fjernes Navne: LejEnBil.com ApS (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2024-08-09 fjernes Reelle ejere: Bodil Margrethe Hansen (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2024-08-09 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2024-08-09 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2024-08-09 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2024-08-09 fjernes Stiftere: Keld Nave Hansen (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2024-08-09 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2023-06-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2023-06-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-06-16)
Den 2023-05-01 fjernes Direktion: Jesper Hansen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-05-25)
Den 2022-11-22 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2022-11-21 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2022-11-23)
Den 2022-11-15 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2022-11-23)
Den 2022-11-14 fjernes Hovedbranche: Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer (offentliggjort 2022-11-23)
Den 2022-11-22 fjernes Bibranche: Boliganvisning, ferieboligudlejning mv. (offentliggjort 2022-11-23)
Den 2022-11-22 fjernes Bibranche: Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer (offentliggjort 2022-11-23)
Den 2022-11-15 tilføjes Bibranche: Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer (offentliggjort 2022-11-23)
Den 2022-11-14 fjernes Bibranche: Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2022-11-23)
Den 2022-10-01 tilføjes Direktion: Joakim Lykke (adm. dir.) (offentliggjort 2022-10-19)
Den 2022-10-01 fjernes Direktion: Joakim Lykke (adm. dir.) (offentliggjort 2022-10-19)
Den 2022-09-30 tilføjes Direktion: Jesper Hansen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-05-25)
Den 2022-09-29 fjernes Direktion: Jesper Hansen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-10-19)
Den 2022-09-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Illervej 2, 8620 Kjellerup (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2022-09-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Vandværksvej 12, 8620 Kjellerup (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2022-09-27 tilføjes Hjemmeside: www.lejenbil.com (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2022-09-27 tilføjes Kontaktoplysninger: bogholderi@lejenbil.com (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2022-09-26 fjernes Kontaktoplysninger: udlejning@trinderupgaard.com (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2022-08-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer (offentliggjort 2022-11-23)
Den 2022-08-01 tilføjes Navne: LejEnBil.com ApS (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2022-08-01 tilføjes Vedtægter: 2022-08-01 (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2022-07-31 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2022-07-31 fjernes Navne: Trinderupgaard Udlejning ApS (offentliggjort 2022-08-16)
Den 2022-02-01 tilføjes Direktion: Jesper Hansen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-10-19)
Den 2022-02-01 fjernes Direktion: Keld Nave Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2022-01-01 tilføjes Legale ejere: Bodil Margrethe Hansen (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2022-01-01 fjernes Legale ejere: Keld Nave Hansen (offentliggjort 2022-02-04)
Den 2022-01-01 tilføjes Reelle ejere: Bodil Margrethe Hansen (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2022-01-01 fjernes Reelle ejere: Keld Nave Hansen (offentliggjort 2022-02-04)
Den 2021-11-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vandværksvej 12, 8620 Kjellerup (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2021-11-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Broparken 9, 8620 Kjellerup (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2021-11-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Broparken 9, 8620 Kjellerup (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2021-11-29 tilføjes Bibranche: Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2022-11-23)
Den 2021-11-22 tilføjes Bibranche: Boliganvisning, ferieboligudlejning mv. (offentliggjort 2022-11-23)
Den 2021-11-22 tilføjes Direktion: Keld Nave Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2021-11-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2021-11-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2021-11-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-11-22 (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2021-11-22 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2021-11-22 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2021-11-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2021-11-22 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2021-11-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2021-11-22 tilføjes Kontaktoplysninger: udlejning@trinderupgaard.com (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2021-11-22 tilføjes Legale ejere: Keld Nave Hansen (offentliggjort 2022-02-04)
Den 2021-11-22 tilføjes Navne: Trinderupgaard Udlejning ApS (offentliggjort 2022-08-16)
Den 2021-11-22 tilføjes Reelle ejere: Keld Nave Hansen (offentliggjort 2022-02-04)
Den 2021-11-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2021-11-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2021-11-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2021-11-22 tilføjes Stiftere: Keld Nave Hansen (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2021-11-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-06-16)
Den 2021-11-22 tilføjes Vedtægter: 2021-11-22 (offentliggjort 2022-08-16)
Den 2021-11-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2021-11-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-06-16)