Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Joscha Geister | 08.11.2021 | |
Krzysztof Zielinski | 08.11.2021 | |
Vedrana Rogoznica | 08.11.2021 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Octavia-Ioana Sirbu | 15.05.2023 | 27.05.2024 | 10,00-14,99% | 0,00 % |
Krzysztof Zielinski | 12.05.2022 | 27.05.2024 | 33,33-49,99% | 50,00 % |
Vedrana Rogoznica | 12.05.2022 | 27.05.2024 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Joscha Geister | 08.11.2021 | 12.05.2022 | 33,33-49,99% | 33,33 % |
Vedrana Rogoznica | 08.11.2021 | 11.05.2022 | 33,33-49,99% | 33,33 % |
Krzysztof Zielinski | 08.11.2021 | 11.05.2022 | 33,33-49,99% | 33,33 % |