Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Louis Kristoffer Montes Baca(virk.: 3) Fuldt ansvarlig deltagere | 33,33 % | 33,33 % | 33,33 % | 33,33 % |
Pct. | 33,33 % | 33,33 % | 33,33 % | 33,33 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Louis Kristoffer Montes Baca | 17.03.2024 | Smallegade 56, 2000 Frederiksberg |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Visuel design v/Louis Montes | 42842729 | Aktiv | Kommunikationsdesign og grafisk design (741020) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
20.04.2024 | 1,46 (km) | Kronprinsesse Sofies Vej 6, 2000 Frederiksberg | Smallegade 56, 2000 Frederiksberg |
Visuel design v/Louis Montes. |
Sidst opdateret den 19.11.2021 og angivet som gældende fra 18.11.2021 (1055 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Visudeco | 15199172 |
VISUE A/S | 32324843 |
VISU EJENDOMME ApS | 32088813 |
Visuel Data ApS | 44277611 |
Visuel design v/Louis Montes | 42842729 |
Visuel DK ApS | 44251566 |
VisuelForandring | 34105502 |
Visuel Forretning ApS | 34081581 |
Visuel Grafisk ApS | 42493902 |
VISUEL HOLDING ApS | 27052525 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Louis Kristoffer Montes Baca(virk.: 3) Fuldt ansvarlig deltagere | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Pct. | 33 % | 0 % | 0 % | 33 % | 0 % | 33 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Louis Kristoffer Montes Baca(virk.: 3) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 1 | 1 | 3 |
Pct. | 0 % | 20 % | 20 % | 60 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |