Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Regnskabs år | Vedtægter | Hvidhvask | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2023-02-23 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2023-02-23 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2023-02-22 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2023-02-22 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2023-02-23 tilføjes Vedtægter: 2023-02-23 (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2021-11-18 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-11-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hans Broges Gade 23, 2., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-11-12 tilføjes Direktion: René Pedersen (direktør) (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-11-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab samt at drive investeringsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-11-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-09-30 (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2021-11-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-11-12 (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2021-11-12 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-11-12 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-11-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-11-12 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-11-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-11-12 tilføjes Legale ejere: Greenwise Invest ApS, René Pedersen Holdings ApS (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-11-12 tilføjes Navne: DBDit ApS (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-11-12 tilføjes Reelle ejere: Michael Stehr Lilhav, Mikkel Ploug, René Pedersen (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-11-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2021-11-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2021-11-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-11-12 tilføjes Stiftere: René Pedersen Holdings ApS, Greenwise Invest ApS (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-11-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-11-12 tilføjes Vedtægter: 2021-11-12 (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2021-11-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-11-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-11-18)