Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: I.P. Jacobsens Vej 18, 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-11-16 tilføjes Bestyrelse: Sanne Nørgaard (næstformand) (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-11-16 tilføjes Direktion: Lars Kjær Kuhlmann (direktør) (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-11-16 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er rådgivning og konsulentbistand vedr. salg og udbud hovedsageligt i it- og sundhedssektoren (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-11-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-11-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-11-16 (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-11-16 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-11-16 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-11-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-11-16 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-11-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-11-16 tilføjes Kontaktoplysninger: lkkuhlmann@gmail.com (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-11-16 tilføjes Legale ejere: Sanne Nørgaard, Lars Kjær Kuhlmann (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-11-16 tilføjes Navne: Nørgaard & Kuhlmann ApS (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-11-16 tilføjes Reelle ejere: Sanne Nørgaard, Lars Kjær Kuhlmann (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-11-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-11-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-11-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-11-16 tilføjes Stiftere: Sanne Nørgaard, Lars Kjær Kuhlmann (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-11-16 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af to direktører i fællesskab (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-11-16 tilføjes Vedtægter: 2021-11-16 (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-11-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-11-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-11-18)