Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Hvidhvask | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-20 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gyldenrisvej 11, 6854 Henne (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2022-09-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Nymindegabvej 241, 6855 Outrup (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2021-11-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: auh.dk ApS. (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-12-13 sletter virksomheden Ejerskaber: Axelgaard.org ApS. (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2022-02-11 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Axelgaard.org ApS. (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2022-06-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-18 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-11-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nymindegabvej 241, 6855 Outrup (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2021-11-17 tilføjes Direktion: Maren Axelgaard (direktør) (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-11-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i helt eller delvist ejede selskaber, investering i fast ejendom samt dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn. (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-11-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-11-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-11-17 (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-11-17 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-11-17 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-11-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-11-17 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-11-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-11-17 tilføjes Legale ejere: Maren Axelgaard, Tom Axelgaard (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-11-17 tilføjes Navne: Tomax ApS (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-11-17 tilføjes Reelle ejere: Maren Axelgaard, Tom Axelgaard (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-11-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-11-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-11-17 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-11-17 tilføjes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-11-17 tilføjes Stiftere: Tom Axelgaard, Maren Axelgaard (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-11-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-11-17 tilføjes Vedtægter: 2021-11-17 (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-11-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-11-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-11-18)