Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Binavne | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Hvidhvask | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-12 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-09-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Njalsgade 21, 1., 2300 København S (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2022-09-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Njalsgade 21, 1., 2300 København S (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2021-11-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Njalsgade 21, 1., 2300 København S (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2021-11-18 tilføjes Binavne: PeerPilot ApS, ComposMentis ApS, Compos Mentis ApS, Act Hype ApS (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-11-18 tilføjes Direktion: Erik Albæk Taasti (direktør) (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-11-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-11-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-11-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-11-18 (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-11-18 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-11-18 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-11-18 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-11-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-11-18 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-11-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-11-18 tilføjes Legale ejere: EAT Venture ApS, KT HOLDING, AALBORG ApS (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-11-18 tilføjes Navne: Acthype ApS (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-11-18 tilføjes Reelle ejere: Erik Albæk Taasti, Kim Thrysøe (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-11-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-11-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-11-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-11-18 tilføjes Stiftere: KT HOLDING, AALBORG ApS, EAT Venture ApS (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-11-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-11-18 tilføjes Vedtægter: 2021-11-18 (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-11-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-11-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-11-18)