Sektion (alle) | |||||||
Navne | Vedtægter | xbrl | Beliggenhedsadresse | ||||
Hvidhvask | Bestyrelse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-03 tilføjes Navne: Italo Bar ApS (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2024-01-02 fjernes Navne: ltalo Bar ApS (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2024-01-03 tilføjes Vedtægter: 2024-01-03 (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2023-11-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Værnedamsvej 10, st. 3., 1619 København V (offentliggjort 2022-12-20)
Den 2022-12-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Værnedamsvej 10, st. 2., 1619 København V (offentliggjort 2022-12-20)
Den 2022-11-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-18 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-11-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Værnedamsvej 10, st. 2., 1619 København V (offentliggjort 2022-12-20)
Den 2021-11-17 tilføjes Bestyrelse: Martin Gjesing (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-11-17 tilføjes Direktion: Jacob Kampp Berliner (direktør) (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-11-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-11-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-06-30 (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-11-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-11-17 (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-11-17 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-11-17 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-11-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-11-17 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-11-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-11-17 tilføjes Legale ejere: LEBLON HOLDING ApS, SUN KILL MOON HOLDING ApS, BUGGERS HOLDING ApS (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-11-17 tilføjes Navne: ltalo Bar ApS (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2021-11-17 tilføjes Reelle ejere: Jacob Kampp Berliner, Martin Gjesing, Levent Morten Bøilerehauge (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-11-17 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-11-17 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-11-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-11-17 tilføjes Stiftere: SUN KILL MOON HOLDING ApS, LEBLON HOLDING ApS, BUGGERS HOLDING ApS (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-11-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren i forening med et bestyrelsesmedlem. (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-11-17 tilføjes Vedtægter: 2021-11-17 (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2021-11-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-11-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-11-18)