Sektion (alle) | |||||||
Tegningsregel | Direktion | Vedtægter | xbrl | ||||
Kapital | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Legale ejere | ||||
Revisor | Bibranche | Hovedbranche | Hvidhvask | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af komplementaren, af to direktører i forening, af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2024-05-21)
Den 2024-04-17 tilføjes Direktion: Casper Elmelund Abild (adm. dir.) (offentliggjort 2024-05-21)
Den 2024-04-17 tilføjes Vedtægter: 2024-04-17 (offentliggjort 2024-05-21)
Den 2024-04-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-12-29 tilføjes Kapital (Kapital): 10.400.000,00 (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2023-12-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2023-12-29 tilføjes Vedtægter: 2023-12-29 (offentliggjort 2024-05-21)
Den 2023-03-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Axeltorv 2, 4., 1609 København V (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2021-12-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Lundtoftevej 7, 4., 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-12-01 tilføjes Bestyrelse: Morten Munkager Knudsen (formand) (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-12-01 fjernes Bestyrelse: Terje Laurberg Lyngø List (formand) (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-12-01 tilføjes Direktion: Niels Lorentz Nielsen (direktør) (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-12-01 fjernes Direktion: Peter Krarup Lange (direktør) (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-12-01 tilføjes Legale ejere: Core Bolig X Kommanditaktieselskab (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-12-01 fjernes Legale ejere: KFI ERHVERVSDRIVENDE FOND (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-12-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-12-01 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-11-23 tilføjes Bibranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2021-11-23 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2021-11-22 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2021-11-06 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2021-11-18 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-11-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Lundtoftevej 7, 4., 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-11-06 tilføjes Bestyrelse: Terje Laurberg Lyngø List (formand) (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-11-06 tilføjes Direktion: Peter Krarup Lange (direktør) (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-11-06 tilføjes Formål: Partnerselskabets formål er at drive virksomhed med opførelse, salg og udlejning af fast ejendom og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-11-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-11-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-01-01 (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-11-06 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2021-11-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2021-11-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-11-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-11-06 tilføjes Legale ejere: KFI ERHVERVSDRIVENDE FOND (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-11-06 tilføjes Navne: Dommervænget 27 P/S (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-11-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-11-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-11-06 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-11-06 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-11-06 tilføjes Stiftere: KFI ERHVERVSDRIVENDE FOND (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-11-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 bestyrelsesmedlem i forening med 1 direktør eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse eller af komplementaren. (offentliggjort 2024-05-21)
Den 2021-11-06 tilføjes Vedtægter: 2021-11-06 (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2021-11-06 tilføjes Virksomhedsform: 70 (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-11-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-11-18)