Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Vedtægter | ||||
Bestyrelse | Direktion | Kapital | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Navne | Tegningsregel | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Hvidhvask | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2023-06-26 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2023-06-25 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2023-06-26 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2023-06-26 tilføjes Vedtægter: 2023-06-26 (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2022-08-24 tilføjes Bestyrelse: Ronny Blomseth (formand) (offentliggjort 2022-09-02)
Den 2022-08-24 tilføjes Vedtægter: 2022-08-24 (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2022-08-24 fjernes Direktion: Jesper Boysen (direktør) (offentliggjort 2022-09-02)
Den 2022-01-07 tilføjes Kapital (Kapital): 600.000,00 (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2022-01-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2022-01-07 tilføjes Legale ejere: ROBLO INVEST AS, Chrinvest ApS (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2022-01-07 tilføjes Reelle ejere: Ronny Blomseth, Christian Duebjerg Boysen (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2022-01-07 tilføjes Vedtægter: 2022-01-07 (offentliggjort 2022-09-02)
Den 2021-12-03 tilføjes Vedtægter: 2021-12-03 (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2021-11-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørrebrogade 1, 2200 København N (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2021-11-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksborggade 54, 4. tv., 1360 København K (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2021-11-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksborggade 54, 4. tv., 1360 København K (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2021-11-24 tilføjes Direktion: Christian Duebjerg Boysen (direktør) (offentliggjort 2021-12-30)
Den 2021-11-17 tilføjes Direktion: Jesper Boysen (direktør) (offentliggjort 2022-09-02)
Den 2021-11-24 tilføjes Navne: Sliders Original ApS (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2021-11-23 fjernes Navne: Restaurationsselskabet af 17.11.2021 ApS (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2021-11-17 tilføjes Navne: Restaurationsselskabet af 17.11.2021 ApS (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2021-11-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2021-11-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2021-11-24 tilføjes Vedtægter: 2021-11-24 (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2021-11-17 tilføjes Vedtægter: 2021-11-17 (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2021-11-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed, samt enhver aktivitet, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2021-11-17)
Den 2021-11-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2021-11-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-11-17 (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2021-11-17 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2021-11-17)
Den 2021-11-17 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-11-17)
Den 2021-11-17 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2021-11-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2021-11-17 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-11-17)
Den 2021-11-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-11-17)
Den 2021-11-17 tilføjes Legale ejere: Jesper Boysen, JEBOInvest ApS (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2021-11-17 fjernes Legale ejere: Jesper Boysen (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2021-11-17 tilføjes Reelle ejere: Jesper Boysen (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2021-11-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-11-17)
Den 2021-11-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-11-17)
Den 2021-11-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2021-11-17 tilføjes Stiftere: Jesper Boysen (offentliggjort 2021-11-17)
Den 2021-11-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-11-17)
Den 2021-11-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-11-17)