Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-15 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-01 tilføjes Legale ejere: Camilla Ette Gotfredsen, Amanda Ette Gotfredsen (offentliggjort 2023-07-02)
Den 2023-07-01 fjernes Legale ejere: Andreas Casper Ravn Jacobsen (offentliggjort 2023-07-02)
Den 2023-07-01 tilføjes Reelle ejere: Camilla Ette Gotfredsen, Amanda Ette Gotfredsen (offentliggjort 2023-07-02)
Den 2023-07-01 fjernes Reelle ejere: Andreas Casper Ravn Jacobsen (offentliggjort 2023-07-02)
Den 2023-06-30 fjernes Legale ejere: Camilla Ette Gotfredsen, Amanda Ette Gotfredsen (offentliggjort 2023-07-02)
Den 2023-06-30 fjernes Reelle ejere: Camilla Ette Gotfredsen, Amanda Ette Gotfredsen (offentliggjort 2023-07-02)
Den 2023-04-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-12-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Halldór Laxness Vej 24, 3. th., 2300 København S (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2022-12-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Halldór Laxness Vej 24, 3. th., 2300 København S (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2022-07-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Halldór Laxness Vej 24, 3. th., 2300 København S (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2022-07-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Halldór Laxness Vej 24, 3. th., 2300 København S (offentliggjort 2022-07-07)
Den 2021-11-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Halldór Laxness Vej 24, 3. th., 2300 København S (offentliggjort 2022-07-07)
Den 2021-11-16 tilføjes Direktion: Andreas Casper Ravn Jacobsen (direktør) (offentliggjort 2021-11-17)
Den 2021-11-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2021-11-17)
Den 2021-11-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2021-11-17)
Den 2021-11-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-11-16 (offentliggjort 2021-11-17)
Den 2021-11-16 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med tøj, sko, lædervarer, ure eller babyudstyr via internet (offentliggjort 2021-11-17)
Den 2021-11-16 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-11-17)
Den 2021-11-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-11-17)
Den 2021-11-16 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-11-17)
Den 2021-11-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-11-17)
Den 2021-11-16 tilføjes Kontaktoplysninger: info@designette.dk (offentliggjort 2021-11-17)
Den 2021-11-16 tilføjes Legale ejere: Camilla Ette Gotfredsen, Amanda Ette Gotfredsen, Andreas Casper Ravn Jacobsen (offentliggjort 2023-07-02)
Den 2021-11-16 tilføjes Navne: DesignEtte 2022 ApS (offentliggjort 2021-11-17)
Den 2021-11-16 tilføjes Reelle ejere: Camilla Ette Gotfredsen, Amanda Ette Gotfredsen, Andreas Casper Ravn Jacobsen (offentliggjort 2023-07-02)
Den 2021-11-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-11-17)
Den 2021-11-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-11-17)
Den 2021-11-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-11-17)
Den 2021-11-16 tilføjes Stiftere: Camilla Ette Gotfredsen, Andreas Casper Ravn Jacobsen, Amanda Ette Gotfredsen (offentliggjort 2021-11-17)
Den 2021-11-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-11-17)
Den 2021-11-16 tilføjes Vedtægter: 2021-11-16 (offentliggjort 2021-11-17)
Den 2021-11-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-11-17)
Den 2021-11-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-11-17)