Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Vedtægter | ||||
Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-12-07 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-12-07)
Den 2023-12-06 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-12-07)
Den 2023-12-07 tilføjes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-12-07)
Den 2023-12-07 tilføjes Vedtægter: 2023-12-07 (offentliggjort 2023-12-07)
Den 2021-11-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SS Invest 2021 ApS. (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2023-01-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jupitervej 6, 7430 Ikast (offentliggjort 2022-03-11)
Den 2022-03-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterhåb 77, 7430 Ikast (offentliggjort 2022-03-11)
Den 2021-11-16 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2021-11-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterhåb 77, 7430 Ikast (offentliggjort 2022-03-11)
Den 2021-11-15 tilføjes Direktion: Kent Ernst Hansen (direktør) (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2021-11-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskabet samt anden hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2021-11-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-09-30 (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2021-11-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-11-15 (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2021-11-15 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2021-11-15 tilføjes Kapital (Kapital): 46.000,00 (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2021-11-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2021-11-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2021-11-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2021-11-15 tilføjes Legale ejere: Familieselskabet Gantzel Pedersen Holding ApS, KEHA Invest ApS (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2021-11-15 tilføjes Navne: LGP/KEH Invest ApS (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2021-11-15 tilføjes Reelle ejere: Søren Horslund Gantzel Pedersen, Julie Horslund Gantzel Pedersen, Lars Gantzel Pedersen (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2021-11-15 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2021-11-15 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2021-11-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-12-07)
Den 2021-11-15 tilføjes Stiftere: KEHA Invest ApS, Familieselskabet Gantzel Pedersen Holding ApS (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2021-11-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen i forening (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2021-11-15 tilføjes Vedtægter: 2021-11-15 (offentliggjort 2023-12-07)
Den 2021-11-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2021-11-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-11-16)