Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Vedtægter | Hvidhvask | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-17 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Læssøegade 109, 5230 Odense M (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-12-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Kornmarksvej 26, 2605 Brøndby (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-12-23 tilføjes Direktion: Irfan Biskin (adm. dir.) (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-12-23 fjernes Direktion: Ersan Deveci (direktør) (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-12-23 tilføjes Formål: . Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed samt anden virksomhed efter direktionens skøn (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-12-23 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-12-22 fjernes Hovedbranche: Hjemmehjælp (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-12-23 tilføjes Kontaktoplysninger: irfan-altun@hotmail.com (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-12-22 fjernes Kontaktoplysninger: pleje-med-omsorg@mail.com (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-12-23 tilføjes Legale ejere: Irfan Biskin (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-12-23 fjernes Legale ejere: Ersan Deveci (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-12-23 tilføjes Navne: DIYAR PIZZA ODENSE ApS (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-12-22 fjernes Navne: PLEJE MED OMSORG ApS (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-12-23 tilføjes Reelle ejere: Irfan Biskin (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-12-23 fjernes Reelle ejere: Ersan Deveci (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-12-23 tilføjes Vedtægter: 2021-12-23 (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-11-15 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2021-11-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kornmarksvej 26, 2605 Brøndby (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-11-12 tilføjes Direktion: Ersan Deveci (direktør) (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-11-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-11-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2021-11-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-11-12 (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2021-11-12 tilføjes Hovedbranche: Hjemmehjælp (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-11-12 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2021-11-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2021-11-12 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2021-11-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2021-11-12 tilføjes Kontaktoplysninger: pleje-med-omsorg@mail.com (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-11-12 tilføjes Legale ejere: Ersan Deveci (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-11-12 tilføjes Navne: PLEJE MED OMSORG ApS (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-11-12 tilføjes Reelle ejere: Ersan Deveci (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-11-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2021-11-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2021-11-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2021-11-12 tilføjes Stiftere: Ersan Deveci (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2021-11-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2021-11-12 tilføjes Vedtægter: 2021-11-12 (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-11-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2021-11-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-11-15)