Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | xbrl | Revisor | Hvidhvask | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2021-10-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Peex ApS. (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2024-08-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Hav' ana Ice ApS. (offentliggjort 2024-08-23)
Den 2024-05-15 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-09 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-11-16)
Den 2022-11-09 fjernes Revisor: SØBY REVISORER A/S GODKENDTE REVISORER (offentliggjort 2022-11-16)
Den 2022-06-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-15 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2021-10-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tesdorpfsvej 19, 5000 Odense C (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2021-10-28 tilføjes Direktion: Troels Oliver Vilms Pedersen (direktør) (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2021-10-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter i andre selskaber samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2021-10-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2021-10-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-01-01 (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2021-10-28 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2021-10-28 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2021-10-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2021-10-28 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2021-10-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2021-10-28 tilføjes Legale ejere: Troels Oliver Vilms Pedersen (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2021-10-28 tilføjes Navne: Metigatio ApS (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2021-10-28 tilføjes Reelle ejere: Troels Oliver Vilms Pedersen (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2021-10-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2021-10-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2021-10-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2021-10-28 tilføjes Revisor: SØBY REVISORER A/S GODKENDTE REVISORER (offentliggjort 2022-11-16)
Den 2021-10-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2021-10-28 tilføjes Vedtægter: 2021-10-28 (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2021-10-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2021-10-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-11-15)