Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Dekret | Tegningsregel | Virksomhedsstatus | ||||
Direktion | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform |
Den 2021-11-09 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Witas ApS. (offentliggjort 2021-11-23)
Den 2021-11-09 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Witas Pro ApS. (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2024-02-23 Statstidende Dekret
Den 2022-11-25 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2022-10-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2022-10-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2022-10-05 fjernes Direktion: Diana Smicius (direktør) (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2021-11-15 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2021-11-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønningen 30, 6100 Haderslev (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2021-11-08 tilføjes Direktion: Diana Smicius (direktør) (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2021-11-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele og herigennem fungerer som holdingvirksomhed (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2021-11-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-03-31 (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2021-11-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-11-08 (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2021-11-08 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2021-11-08 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2021-11-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2021-11-08 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2021-11-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2021-11-08 tilføjes Legale ejere: Diana Smicius (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2021-11-08 tilføjes Navne: Smicius Holding ApS (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2021-11-08 tilføjes Reelle ejere: Diana Smicius (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2021-11-08 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2021-11-08 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2021-11-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2021-11-08 tilføjes Stiftere: Diana Smicius (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2021-11-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2021-11-08 tilføjes Vedtægter: 2021-11-08 (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2021-11-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2021-11-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-10-05)