Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | Hovedbranche | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-11-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Anholtvej 1, 9800 Hjørring (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2023-11-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Anholtvej 1, 9800 Hjørring (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2023-05-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-12 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-11-12)
Den 2021-10-30 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2021-10-29 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2021-10-29 fjernes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2021-10-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Anholtvej 1, 9800 Hjørring (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2021-10-29 tilføjes Direktion: Christian Sommer (direktør) (offentliggjort 2021-11-12)
Den 2021-10-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og udleje fast ejendom samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-11-12)
Den 2021-10-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-11-12)
Den 2021-10-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-01-01 (offentliggjort 2021-11-12)
Den 2021-10-29 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-11-12)
Den 2021-10-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-11-12)
Den 2021-10-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-11-12)
Den 2021-10-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-11-12)
Den 2021-10-29 tilføjes Legale ejere: P. Sommer Holding, Hjørring ApS (offentliggjort 2021-11-12)
Den 2021-10-29 tilføjes Navne: Brdr. Sommer Ejendomme ApS (offentliggjort 2021-11-12)
Den 2021-10-29 tilføjes Reelle ejere: Christian Sommer, Martin Sommer (offentliggjort 2021-11-12)
Den 2021-10-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-11-12)
Den 2021-10-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-11-12)
Den 2021-10-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-11-12)
Den 2021-10-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2021-11-12)
Den 2021-10-29 tilføjes Vedtægter: 2021-10-29 (offentliggjort 2021-11-12)
Den 2021-10-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-11-12)
Den 2021-10-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-11-12)