Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Ejerskaber | xbrl | Kapital | Vedtægter | ||||
Formål | Hvidhvask | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel |
Den 2024-01-08 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2024-01-12)
Den 2024-01-08 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2024-01-12)
Den 2024-01-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-01-12)
Den 2024-01-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Plantagevej 2, 7300 Jelling (offentliggjort 2024-01-12)
Den 2024-01-08 fjernes Direktion: Søren Kofod Ærø (direktør) (offentliggjort 2024-01-12)
Den 2024-01-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2024-01-12)
Den 2024-01-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2021-11-12 (offentliggjort 2024-01-12)
Den 2024-01-08 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-01-12)
Den 2024-01-08 fjernes Legale ejere: Søren Kofod Ærø, Karl Emil Ærø, Mads Holger Ærø, Karoline Ærø, Helle Ærø (offentliggjort 2024-01-12)
Den 2024-01-07 tilføjes Legale ejere: Helle Ærø (offentliggjort 2024-01-12)
Den 2024-01-08 fjernes Navne: S Ærø Holding ApS (offentliggjort 2024-01-12)
Den 2024-01-08 fjernes Reelle ejere: Søren Kofod Ærø, Karl Emil Ærø, Mads Holger Ærø, Karoline Ærø, Helle Ærø (offentliggjort 2024-01-12)
Den 2024-01-07 tilføjes Reelle ejere: Helle Ærø (offentliggjort 2024-01-12)
Den 2024-01-08 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-01-12)
Den 2024-01-08 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-01-12)
Den 2024-01-08 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-01-12)
Den 2024-01-08 fjernes Stiftere: Søren Kofod Ærø (offentliggjort 2024-01-12)
Den 2024-01-08 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-01-12)
Den 2021-11-13 sletter virksomheden Ejerskaber: HabitusHuset Bøgelund CFU ApS. (offentliggjort 2023-08-14)
Den 2023-07-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2023-05-10 tilføjes Legale ejere: Karl Emil Ærø, Mads Holger Ærø, Karoline Ærø (offentliggjort 2024-01-12)
Den 2023-05-10 tilføjes Reelle ejere: Karl Emil Ærø, Mads Holger Ærø, Karoline Ærø (offentliggjort 2024-01-12)
Den 2023-05-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2024-01-12)
Den 2023-05-03 tilføjes Vedtægter: 2023-05-03 (offentliggjort 2024-01-12)
Den 2021-11-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Plantagevej 2, 7300 Jelling (offentliggjort 2024-01-12)
Den 2021-11-12 tilføjes Direktion: Søren Kofod Ærø (direktør) (offentliggjort 2024-01-12)
Den 2021-11-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele og anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2024-01-12)
Den 2021-11-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2024-01-12)
Den 2021-11-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-11-12 (offentliggjort 2024-01-12)
Den 2021-11-12 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-01-12)
Den 2021-11-12 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-01-12)
Den 2021-11-12 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-01-12)
Den 2021-11-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2021-11-12 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-01-12)
Den 2021-11-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-01-12)
Den 2021-11-12 tilføjes Legale ejere: Søren Kofod Ærø (offentliggjort 2024-01-12)
Den 2021-11-12 tilføjes Navne: S Ærø Holding ApS (offentliggjort 2024-01-12)
Den 2021-11-12 tilføjes Reelle ejere: Søren Kofod Ærø (offentliggjort 2024-01-12)
Den 2021-11-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-01-12)
Den 2021-11-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-01-12)
Den 2021-11-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-01-12)
Den 2021-11-12 tilføjes Stiftere: Søren Kofod Ærø (offentliggjort 2024-01-12)
Den 2021-11-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2024-01-12)
Den 2021-11-12 tilføjes Vedtægter: 2021-11-12 (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2021-11-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-01-12)
Den 2021-11-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-01-12)