Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Calvin Dale Anderson | 28.02.2024 | suppleant |
Mads Henrik Ryder | 29.01.2024 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Calvin Dale Anderson | 16.12.2022 | 27.02.2024 | direktør |
Eno Yuri Polo | 16.12.2022 | 15.11.2023 | direktør |
Søren Adler Stoklund | 04.01.2022 | 16.12.2022 | direktør |
Christoffer Eric Olof Marköö | 04.01.2022 | 16.12.2022 | direktør |
Anders Georg Pontus Gustafsson | 11.11.2021 | 16.12.2022 | direktør |
Per Johan Agebäck | 11.11.2021 | 04.01.2022 | adm. dir |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Calvin Dale Anderson | 28.02.2024 | suppleant |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Helena Miver Håkansson | 15.11.2023 | 28.01.2024 | suppleant |