Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-13 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-11 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2021-11-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brunhøj 12, 7100 Vejle (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2021-11-10 tilføjes Direktion: Rasmus Ejlskov Jensen (direktør) (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2021-11-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er holdingvirksomhed samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2021-11-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2021-11-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-11-10 (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2021-11-10 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2021-11-10 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2021-11-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2021-11-10 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2021-11-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2021-11-10 tilføjes Legale ejere: Rasmus Ejlskov Jensen (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2021-11-10 tilføjes Navne: Ejlskov Holding Vejle ApS (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2021-11-10 tilføjes Reelle ejere: Rasmus Ejlskov Jensen (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2021-11-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2021-11-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2021-11-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2021-11-10 tilføjes Stiftere: Rasmus Ejlskov Jensen (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2021-11-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 medlem af direktionen (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2021-11-10 tilføjes Vedtægter: 2021-11-10 (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2021-11-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2021-11-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-11-11)