Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-18 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-11 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-03-14)
Den 2022-03-11 fjernes Revisor: ULLITS & WINTHER STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-03-14)
Den 2021-12-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skæringvej 113, 8520 Lystrup (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-12-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Syrenvej 2, 8240 Risskov (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-11-11 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2021-11-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Syrenvej 2, 8240 Risskov (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-11-05 tilføjes Direktion: Kristian Rhiger Buchvard Poulsen (direktør) (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2021-11-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er byggevirksomhed samt al virksomhed, som efter ledelsens skøn har forbindelse hermed. (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2021-11-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-09-30 (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2021-11-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-11-05 (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2021-11-05 tilføjes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2021-11-05 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2021-11-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2021-11-05 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2021-11-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2021-11-05 tilføjes Legale ejere: Park Fermé Silkeborg ApS (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2021-11-05 tilføjes Navne: Park Fermé Byg ApS (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2021-11-05 tilføjes Reelle ejere: Allan Dencker Andersen, Kristian Rhiger Buchvard Poulsen, Ole Buchvard Poulsen, Christian Kastberg Jensen (offentliggjort 2022-10-19)
Den 2021-11-05 fjernes Reelle ejere: Allan Dencker Andersen (offentliggjort 2022-10-19)
Den 2021-11-05 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2021-11-05 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2021-11-05 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2021-11-05 tilføjes Revisor: ULLITS & WINTHER STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-03-14)
Den 2021-11-05 tilføjes Stiftere: Park Fermé Silkeborg ApS (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2021-11-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2021-11-05 tilføjes Vedtægter: 2021-11-05 (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2021-11-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2021-11-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-11-11)